Hanes ariannol H M SASSOON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 254431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.65k | £49.37k | £40.24k | £55.29k | £3.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.46k | £50.66k | £40.83k | £57.67k | £232.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.82m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.96k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £221.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £221.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £838 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.