ymddiriedolwyr COLTON PARISH LANDS
Rhif yr elusen: 254469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER DAVID WILSON | Cadeirydd | 04 June 2019 |
|
|
||||||
MR A C WINTER | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||||
SUSAN POPE | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|||||||
JEAN ANN FREEMAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||||
KEITH JOHN WILLISCROFT | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||||
PAUL WILLIAM WARING | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|||||||
REVEREND SIMON CHARLES DAVIS | Ymddiriedolwr | 08 March 1989 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.