ymddiriedolwyr THE ABBEYFIELD BARNARD CASTLE SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 254881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley George Bedwell | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Carol Parker | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Stuart Patterson | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||
Dr Jennifer White | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
Linda Catherine Bird | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.