ymddiriedolwyr BUTTERFLY CONSERVATION
Rhif yr elusen: 254937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catrin Jayne Evans | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Martin Coulson Spray | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Dr Elaine King | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Hugh Ellerton | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||
Professor Laurence Harwood | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Simon Saville | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|||||
Apithanny Bourne | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
CHRIS WINNICK | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.