Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau THE SAMARITANS OF LEEDS
Rhif yr elusen: 219432-20
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 01/05/1966
AS AMENDED ON 20/05/1985
AS AMENDED ON 18/05/1992
AS AMENDED ON 04/05/2006
AS AMENDED ON 17/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS IN DESPAIR OR DISTRESS AND THUS TO REDUCE THE INCIDENCE OF SUICIDE BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN LEEDS AND THE SURROUNDING AREA. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION).
Maes buddion
LEEDS AND DISTRICT
Hanes cofrestru
- 19 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- LEEDS TELEPHONE SAMARITANS (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.