ymddiriedolwyr TRUST PROPERTY KNOWN AS THE PRIORY OF OUR LADY OF WALSINGHAM
Rhif yr elusen: 255152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK EDWARD ALLBROOK | Cadeirydd | 01 November 2013 |
|
|
||||
Nicholas Charles Kerrison | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Sister Carol Elizabeth Stead | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Sister Mary Angela SSM | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
Michael Richard Butler DL | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|||||
Rev ADRIAN ROGER LING | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.