Hanes ariannol THE LAWNS CLUB (MINEHEAD)

Rhif yr elusen: 255306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.88k £22.39k £10.85k £6.14k £10.86k
Cyfanswm gwariant £8.26k £7.89k £16.93k £7.17k £8.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.71k £10.85k N/A N/A