Hanes ariannol THE ROYAL SCHOOL FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 255913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.56m | £21.88m | £24.25m | £26.77m | £28.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.97m | £21.14m | £23.02m | £25.49m | £28.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.64m | £20.23m | £22.57m | £23.17m | £26.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.67k | £241.00k | £316.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.31m | £1.34m | £1.35m | £875.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.10m | £20.23m | £22.57m | £24.95m | £27.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.16k | £55.40k | £15.49k | £9.88k | £34.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £283.19k | £317.08k | £451.55k | £418 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £458.30k | £268.51k | £198.14k | £125.00k | £26.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.09m | £20.23m | £22.25m | £24.90m | £27.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £887.71k | £909.92k | £773.28k | £584.37k | £448.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.02k | £39.67k | £37.47k | £52.21k | £56.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.