ymddiriedolwyr THE ROYAL SCHOOL FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 255913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Stacy | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Dharmesh Patel | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Jo Cullen | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Robson Pepper | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Peter Francis Taylor | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Robert Jeens | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
James Deeny | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Rachel Pilling | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Mary Moore | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.