ymddiriedolwyr NEWTOWN NIGHT SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 255915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Arthur Napier Christie | Cadeirydd | 24 September 2014 |
|
|||||
Councillor Dolores O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Christopher John Boyes | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|||||
Laurence Walsh | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
Stephen Walker | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
Dylan Butt | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|||||
MR N HOWARTH | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|||||
MR J H MULHOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.