ymddiriedolwyr GADDESBY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 256084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Nigel Rose | Cadeirydd | 07 January 2014 |
|
|
||||
JULES HAYTON | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Archana Kansagra | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
CINDY ELIZABETH ANN MORGAN | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
SUSAN DIANE EVANS | Ymddiriedolwr | 15 June 2009 |
|
|
||||
JOHN COPE STRANGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WENDY ANN LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.