POOR AND PUBLIC PURPOSES FOR THE ANCIENT HAMLET OF NASH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of allotment gardens and the repair and maintenance of the property. Any excess funds being used for the poor and public services within the parish, by means of grants or loans to individuals or organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
- 12 Mehefin 1998: Tynnwyd (COFRESTRIAD DYBLYG)
- NASH ALLOTMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- POOR'S STOCK OR LAND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND JOHN FREDERICK KING BSC | Cadeirydd |
|
|
|||||
MILES STUART HEDGES | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
THOMAS HENRY EGGLESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JANE DENNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434 | £320 | £305 | £310 | £293 | |
|
Cyfanswm gwariant | £80 | £80 | £80 | £80 | £80 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 560 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 560 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18TH AUGUST 1908 AS AMENDED ON 19TH OCTOBER 1998 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(2)(C) AND 74(2)(D)(1) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SUCH DESERVING AND NECESSITOUS PERSONS IN THE ANCIENT HAMLET OF NASH AS THE TRUSTEES SELECT (FOR DETAILS SEE CLAUSE 24 OF THE SCHEME) ANY SURPLUS INCOME MAY BE APPLIED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE ANCIENT HAMLET OF NASH AS THE TRUSTEES THINK FIT
Maes buddion
ANCIENT HAMLET OF NASH
Elusennau cysylltiedig
- 09 Gorffennaf 1968 : Cofrestrwyd
- 12 Mehefin 1998 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Wood End
Nash
MILTON KEYNES
MK17 0EL
- Ffôn:
- 01908501860
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window