Hanes ariannol THE SHERBORNE ROAD CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 256454
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.59k £48.20k £28.46k £19.30k £35.80k
Cyfanswm gwariant £39.97k £35.92k £35.75k £39.72k £35.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A