Hanes ariannol POLKA CHILDREN'S THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 256979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77m | £4.67m | £2.87m | £2.99m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £991.66k | £924.24k | £2.28m | £2.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £1.26m | £393.19k | £924.47k | £35.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.79m | £4.59m | £2.83m | £2.43m | £1.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £960.84k | £71.24k | £36.65k | £566.81k | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.57k | £7.10k | £3.98k | £98 | £3.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £209.38k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £817.41k | £746.48k | £2.13m | £2.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £187.88k | £174.25k | £177.76k | £147.75k | £140.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £171.42k | £108.44k | £86.69k | £132.58k | £163.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.