ymddiriedolwyr POLKA CHILDREN'S THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 256979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth Clark Bell | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Vincent Gerald O'Brien | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
DOMINIC FRANCIS PROCTOR | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Catherine Sally Manuel | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Michael Lord | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Kellie Louise Williams-Jauvel | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Arif Feisal Saad | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Fiona Louise McLaren | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Aspden | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Harpur | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Michael Andrew Bradley | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.