Hanes ariannol MANCHESTER JEWISH COMMUNITY CARE
Rhif yr elusen: 257238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.87k | £349.30k | £647.71k | £476.21k | £338.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £613.89k | £618.71k | £527.15k | £468.91k | £545.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.21k | N/A | N/A | N/A | £16.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.21k | £8.53k | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £354.42k | N/A | £456.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.94k | N/A | £700 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.87k | N/A | £143.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.64k | N/A | £21.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £25.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £109.04k | N/A | £6.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £506.25k | N/A | £462.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.65k | N/A | £45.76k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.19k | N/A | £18.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £7.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £18.57k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.