ymddiriedolwyr CIVIC SOCIETY OF ST IVES
Rhif yr elusen: 257286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Ruth Haslett | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Celia Jane Briggs | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Mathew Craig Setchell | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Christine Margot Phillpotts | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
John Holmes | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Dr Timothy Reed | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
Peter David Jackson | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|||||
BASIL JAMES BELCHER FCInstCES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA CHRISTINE RICHMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN MARGARET EVELEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.