Hanes ariannol CROFT HOUSE ROOMS (KNOWN LOCALLY AS UPPER HOPTON VILLAGE HALL)

Rhif yr elusen: 257761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.95k £21.83k £11.72k £15.22k £16.28k
Cyfanswm gwariant £10.10k £23.73k £11.23k £13.90k £13.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £250 £250 £250 £280 £660
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.43k N/A N/A N/A