ST ANN'S HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide supportive and specialist palliative care services,both within hospices and community settings, enabling individuals with a life limiting illness and their families and carers to maximise the quality of their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£13,146,521
Roddion a chymynroddion | £4.84m | |
Weithgareddau elusennol | £5.36m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.54m | |
Buddsoddiadau | £396.54k | |
Arall | £11.40k |
Cyfanswm gwariant:
£12,553,289
Codi arian | £2.61m | |
Weithgareddau elusennol | £9.95m | |
Arall | £0 |
£152,270 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,288,427 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.61m | |
Gwariant elusennol | £9.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £593.23k |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.61m | |
Gwariant elusennol | £9.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £745.50k |
Pobl

243 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
276 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Stockport
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1969: Cofrestrwyd
- ST ANN'S HOSPICE LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Jacqueline Oldham | Cadeirydd | 28 November 2016 |
|
|
||||
Paula Tanner | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Russell Kaminski | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Anita Rolfe | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Ogden MRPharmS | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Darren Holt BA ACA | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
MR Steve Wilson | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
Kate Squire | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Fiona Taylor | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Dr Stephanie Gomm | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.50m | £14.57m | £16.04m | £13.83m | £13.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.75m | £12.21m | £12.40m | £12.27m | £12.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00m | £5.09m | £5.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.29m | £1.44m | £25.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.76m | £4.66m | £6.80m | £5.91m | £4.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.71m | £2.28m | £2.62m | £2.56m | £2.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.84m | £7.52m | £6.55m | £5.20m | £5.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £188.37k | £105.58k | £68.70k | £156.82k | £396.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.11k | £4.78k | £962 | £11.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.49m | £2.41m | £3.97m | £3.30m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.00m | £9.83m | £9.91m | £9.86m | £9.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.76m | £2.38m | £2.49m | £2.41m | £2.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £120.73k | £111.92k | £167.28k | £161.39k | £225.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.23k | £20.42k | £22.57k | £18.68k | £11.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.67m | £4.56m | £4.93m | £5.11m | £8.64m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.35m | £4.58m | £4.72m | £2.24m | £2.43m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.76m | £13.16m | £16.68m | £20.30m | £17.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£3.90m | -£2.42m | -£1.64m | -£627.00k | -£654.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.26m | £1.11m | £1.33m | £1.33m | £1.37m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mawrth 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Mawrth 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/02/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/10/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/01/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/10/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/09/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ILLNESS OR SUFFERING BY:- 1. THE EXPERT CARE AND SUPPORT OF PEOPLE WITH PALLIATIVE AND END OF LIFE NEEDS 2. THE PROVISION OF SERVICES TO PROMOTE HEALTH AND WELLBEING FOR PATIENTS AND CARERS 3. THE CARE AND SUPPORT OF FAMILY AND FRIENDS WHO HAVE BEEN BEREAVED 4. THE ADVANCEMENT OF HIGH QUALITY PALLIATIVE AND END OF LIFE CARE THROUGHOUT THE COMMUNITY
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Anns Hospice
St. Anns Road North
Heald Green
Cheadle
SK8 3SZ
- Ffôn:
- 01614983637
- E-bost:
- enquiries@sah.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window