Hanes ariannol THE BRADFORD FESTIVAL CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 258156
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.72k | £17.60k | £12.15k | £11.41k | £18.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.65k | £35.55k | £21.85k | £16.28k | £11.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.