ymddiriedolwyr ROYAL ENGINEERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 258322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Gen A S Dickinson CBE | Cadeirydd | 16 July 2015 |
|
|||||
CSM Spencer Eardley | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Rowan Adams | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Colonel Richard Hawkins MBE ADC | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Lord Lancaster Mark Lancaster TD PC | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Col retd Jonathan Mark Ruddy | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Colin Basnett CBE | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
Lt Col Claire James RE | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
Jeffrey Jupp | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
LT COL MARTIN HEFFER | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.