Hanes ariannol THE VIOLA DA GAMBA SOCIETY

Rhif yr elusen: 258544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.24k £25.01k £22.45k £23.78k £28.28k
Cyfanswm gwariant £28.22k £20.49k £21.05k £23.68k £25.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A