Hanes ariannol RICHMOND MAYORAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 258977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.75k £9.90k £127.98k £9.92k £14.78k
Cyfanswm gwariant £1.15k £6.92k £14.61k £23.87k £25.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A