Ymddiriedolwyr THE MUSIC THERAPY CHARITY

Rhif yr elusen: 259077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Neta Spiro Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Christopher Clarke Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Leanne O'Keeffe Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Jacques Launay Ymddiriedolwr 02 October 2024
SYDENHAM ARTS LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Benedict Charles George Richardson Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
David M Greenberg Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Grace Pauline Meadows Ymddiriedolwr 10 December 2019
OUR DEMENTIA CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Rachel Darnley-Smith Ymddiriedolwr 16 September 2019
Dim ar gofnod
ROGER SWAIN CIPFA Ymddiriedolwr 12 January 2018
THE DRY DRAYTON SCHOOL AND VILLAGE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
DOMINIC ADAM DELAFORCE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ELIZABETH WALDMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DR KATE THOMSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROFESSOR HELEN ODELL-MILLER OBEBAMPhil Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod