Hanes ariannol FINCHAMPSTEAD AND BARKHAM RELIEF IN SICKNESS FUND

Rhif yr elusen: 259206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.04k £3.73k £3.11k £3.30k £5.36k
Cyfanswm gwariant £3.05k £2.01k £60 £60 £1.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A