Hanes ariannol THE BIRMINGHAM MOSQUE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 259545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £608.15k | £624.06k | £987.14k | £1.34m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £592.59k | £481.79k | £376.60k | £502.82k | £667.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £76.39k | £22.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £586.01k | £430.09k | £840.19k | £1.18m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.14k | £18.23k | £14.14k | £12.15k | £5.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £175.74k | £132.80k | £151.76k | £215.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £477.36k | £481.79k | £376.60k | £502.82k | £667.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £115.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.67k | £21.86k | £11.73k | £27.02k | £34.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £70.86k | £50.38k | £13.61k | £27.39k | £105.77k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.