Ymddiriedolwyr WIMBLEDON SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 259860

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Louise Seward | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Gillian Ruth Barrett | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Gregory Lindsay | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Celia Osbourne | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Laura Fairhurst | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Stephen John Hardland | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Charlotte Levy | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Laura Giblin | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Mark Laurence Isherwood | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.