Ymddiriedolwyr FRANK THOMAS MANN ROCKLANDS TRUST
Rhif yr elusen: 260643

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda-Jayne Buckland | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Andrew Southgate | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Dr PETER RUSHTON | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||
ELAINE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Sharon Brown | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
KATHRYN THACKER | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
DAWN THACKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.