Ymddiriedolwyr LANGTON MATRAVERS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 260975

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lindy jane Cameron | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|||||
Louise Elizabeth Counsell | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Nicola Julie Glassock | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Patricia Ann Wright | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
David Hitchcock | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Mary Sutton | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Daryle Pearson | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||
Steven James Hutchings | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
KEITH COOMBS | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.