THE PENNYCRESS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant making to smaller charities with preference to charities in Cheshire and Norfolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Norfolk
Llywodraethu
- 07 Medi 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priscilla Dicketts | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
Lady Margot Lavinia Huston | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Rose Cholmondeley | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|||||
CHARLES GEORGE CHOLMONDELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.04k | £65.63k | £72.10k | £73.90k | £79.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.97k | £54.66k | £103.54k | £45.34k | £103.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 26 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 26 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 11 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16TH JUNE 1970
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL WITHIN THE PERIOD ENDING ON TH EIGHTIETH ANNIVERSARY OF THE DATE HEREOF (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE TRUST PERIOD") IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION AT ANY TIME OR FROM TIME TO TIME BY DEED REVOCABLE OR IRREVOCABLE APPOINT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Beldams Gate
BISHOP'S STORTFORD
Hertfordshire
CM23 5RN
- Ffôn:
- 07941069823
- E-bost:
- nwestcott@westcottwills.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window