Ymddiriedolwyr ROYAL MILITARY POLICE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 261630

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr R Potts | Cadeirydd | 14 May 2016 |
|
|
||||
Stuart Reilly | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Peter Vorberg | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Colonel John Roger Alecock AGCRMP | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
James Murray Walker | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Elwyn Pickering | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Martin David Jones | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Irene Furlong | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Stephen McManus | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Sean Taylor | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.