ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST PAULS
Rhif yr elusen: 261905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Mary Callan | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||
Alexandra Elizabeth Scott | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||
Alexander Prain Hendry | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||||
Rev Neil Evans | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||||
Sheila Nicoll | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||||
Michael Tadman | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||||
YODIA LO | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||||
Samuel Ennis | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||||
NIUL DILLON HATCHER | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.