Hanes ariannol BRISTOL MEDICO-CHIRURGICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 262439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.75k £2.92k £2.51k £1.29k £1.36k
Cyfanswm gwariant £8.34k £3.09k £2.84k £3.01k £3.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A