Dogfen lywodraethu THE DEVON HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 262485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1970 AS AMENDED 10 MAY 1980 AND 15 OCTOBER 1994. as amended on 13 Oct 2018 as amended on 09 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE STUDY OF LOCAL HISTORY IN THE COUNTY OF DEVON. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1970.)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GEOGRAPHICAL COUNTY OF DEVON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.