ymddiriedolwyr NORFOLK CONTEMPORARY ART SOCIETY
Rhif yr elusen: 262730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Mardell | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|
||||
Anne Blair Aves | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|||||
Carl William Rowe | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
Amelia Helen Eisler | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
Danuta Renata Wurm | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Helen Rose Davies | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Diana Crystal Collis Heuvel | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
JANE BEVINGTON | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
SELWYN JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
Caroline Jane Fisher | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.