ymddiriedolwyr MOZAMBIQUE AND ANGOLA ANGLICAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 262818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tasker MA | Cadeirydd |
|
||||||
Melba dos Santos | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Gilberto Muxinda Da Silva Afonso | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Rev Jake Cunliffe | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Rev Joe Moffatt | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|||||
Rev Helen Van Koevering | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Rev Carla Vicencio Prior | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
||||
Rev Philippa Boardman MBE | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
Ken Hamilton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE VENERABLE DR C CUNLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.