Hanes ariannol BRITISH YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 263446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.94m | £1.85m | £1.61m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.81m | £1.73m | £1.89m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.54k | £12.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.50k | £100.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41m | £1.75m | £1.44m | £1.51m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £214.18k | £183.02k | £80.90k | £106.61k | £118.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.19k | £3.11k | £1.05k | £928 | £5.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £324.59k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.64k | £268.34k | £53.06k | £14.10k | £14.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.60m | £1.61m | £1.73m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £175.83k | £206.48k | £119.68k | £166.16k | £253.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.12k | £30.37k | £9.43k | £9.38k | £13.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £4.87k | £0 | £170 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.