Hanes ariannol ROTARY CLUB OF OXFORD CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 263888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.37k £1.56k £1.78k £3.95k £6.15k
Cyfanswm gwariant £3.34k £3.58k £325 £1.50k £2.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A