Hanes ariannol THE BRITISH SIMMENTAL CATTLE SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 264090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £447.60k £446.82k £493.94k £327.05k £495.95k
Cyfanswm gwariant £475.09k £395.46k £479.47k £373.15k £466.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A