Dogfen lywodraethu HOSPITAL RADIO HILLINGDON
Rhif yr elusen: 264132
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/09/1972, AS AMENDED 1977, 04/02/1979, 20/09/1992, 20/02/2008 AND 24/06/2012 AS AMENDED ON 31 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE SICKNESS, INFIRMITY AND/OR OLD AGE AMONGST PERSONS LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, HOSPICES, OLD PERSON'S HOMES AND/OR SIMILAR INSTITUTIONS (AND TO ENDEAVOUR, WHEREVER POSSIBLE, TO PROVIDE A SIMILAR SERVICE TO THE LOCAL COMMUNITY ASSISTING OUTPATIENTS AND THOSE RECEIVING 'CARE IN THE COMMUNITY'.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HILLINGDON AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.