Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY OF GERONTOLOGY

Rhif yr elusen: 264385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £172.50k £172.50k £82.13k £73.57k £182.59k
Cyfanswm gwariant £131.33k £131.33k £71.31k £71.35k £176.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A