THE ARNOLD LEE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 264437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To distribute income and capital for any charitable purpose or objective.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £128,499
Cyfanswm gwariant: £390,011

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Awst 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALAN LAWRENCE LEE Cadeirydd
THE ISRAEL LAZARUS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHABAD LUBAVITCH OF BLOOMSBURY - CENTRAL LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD MICHAEL LEE Ymddiriedolwr 12 May 2011
JEWISH FUTURES TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH FRIENDS OF THE ART MUSEUMS OF ISRAEL
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTE OF JEWISH STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
MAZKERETH GITTEL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JROOTS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £124.36k £172.50k £895.72k £143.85k £128.50k
Cyfanswm gwariant £479.28k £250.01k £259.65k £290.29k £390.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £740.18k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £155.53k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £259.65k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £15.37k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £244.28k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 08 Mawrth 2024 32 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 08 Mawrth 2024 32 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 07 Mawrth 2023 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 07 Mawrth 2023 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 15 Mawrth 2022 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 15 Mawrth 2022 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1st floor
1 Bentinck Street
LONDON
W1U 2EA
Ffôn:
02074377666
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael