ymddiriedolwyr THE BRITISH ASSOCIATION FOR SOUTH ASIAN STUDIES
Rhif yr elusen: 264591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvind Kumar | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Sadiq Bhanbhro | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Priyanka Singh | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Dibyadyuti Roy | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Professor Christophe Jaffrelot | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Jahnavi Phalkey | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Dr Priyanka Basu | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Professor Anand Prathivadi Bhayankaram | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Dr Sunil Mitra Kumar | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Professor Anindita Ghosh | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Professor Deana Heath | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Angela Eyre | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Thomas Chambers | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
DR JOHN ZAVOS | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.