Hanes ariannol THE FRUITERERS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 265061
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.55k | £29.05k | £17.57k | £18.68k | £28.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.00k | £20.20k | £8.86k | £11.87k | £387.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.