Hanes ariannol Cambridgeshire, Peterborough and South Lincolnshire (CPSL) Mind Limited
Rhif yr elusen: 265087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £2.23m | £2.57m | £2.81m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £2.20m | £2.38m | £2.70m | £3.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.61m | £1.50m | £1.64m | £2.17m | £1.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £282.87k | £435.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £94.74k | £144.57k | £147.34k | £172.82k | £201.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £142.25k | £138.66k | £76.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.94m | £2.34m | £2.64m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.85k | £2.85k | £1.74k | £242 | £9.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £2.17m | £2.36m | £2.69m | £3.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.40k | £24.30k | £23.70k | £7.10k | £71.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.79k | £0 | £800 | £1.30k | £17.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.