Dogfen lywodraethu MEDICAL COUNCIL ON ALCOHOL
Rhif yr elusen: 265242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH APRIL 1969 AND AMENDED 23RD JULY 1974, 5TH SEPTEMBER 1980, 3RD NOVEMBER 1992 AND 17 MARCH 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY TO PROVIDE AN ORGANISATION OF REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS WITH A VIEW TO THE CO-ORDINATION OF EFFORT, THE BETTER UNDERSTANDING OF ALCOHOLISM AND ITS PREVENTION AND THE TREATMENT AND AFTER-CARE OF ALCOHOLISM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.