THE FINCHLEY CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an amateur choir of about 90 members, with a broad age range and a young and enthusiastic conductor. Each season we rehearse and perform three main concerts of classical music with professional soloists and instrumentalists. Every two years or so, we make a short concert tour. In October 2013, we visited Haarlem.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Camden
- Dinas Westminster
- Kensington And Chelsea
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Mai 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicki Frances Redpath | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Julia Davis | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Martin Crane | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Clare Crowe | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Claire Margaret Withey | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
Carol Whiter | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
ALICE SELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DANIEL EMERSON GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.84k | £7.17k | £16.43k | £22.83k | £22.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.57k | £6.10k | £17.77k | £20.17k | £19.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 9TH NOVEMBER 1970 AS AMENDED 6TH NOVEMBER 1978, 19TH MAY 1980 AND 11TH OCTOBER 1982 AND 11TH JUNE 2001 AND 8TH OCTOBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE FOR THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC, AND THE FOSTERING OF PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 TAVISTOCK AVENUE
LONDON
NW7 1GA
- Ffôn:
- 02083710103
- E-bost:
- contact@finchleychoral.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window