DOLPHIN SWIMMING CLUB FOR HANDICAPPED PERSONS

Rhif yr elusen: 265658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Swimming for people with special needs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 October 2023

Cyfanswm incwm: £1,231
Cyfanswm gwariant: £574

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DOLPHIN SWIMMING CLUB (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Ernest RANDALL Cadeirydd 20 January 2022
Dim ar gofnod
Julie Patricia RANDALL Ymddiriedolwr 20 January 2022
Dim ar gofnod
Noel FRAREY Ymddiriedolwr 20 January 2022
THE NATIONAL ASSOCIATION OF SWIMMING CLUBS FOR THE HANDICAPPED (N A S C H )
Derbyniwyd: Ar amser
Darren Keith VICKERS Ymddiriedolwr 20 January 2022
Dim ar gofnod
WENDY STUTKINS Ymddiriedolwr 12 November 2016
Dim ar gofnod
Julian Richards Ymddiriedolwr 16 November 2014
Dim ar gofnod
TRACEY KITCHING Ymddiriedolwr
THE NATIONAL ASSOCIATION OF SWIMMING CLUBS FOR THE HANDICAPPED (N A S C H )
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID EDWIN WALL Ymddiriedolwr
THE LINKAGE GROUP
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/10/2019 03/10/2020 03/10/2021 03/10/2022 03/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.60k £958 £0 £2.31k £1.23k
Cyfanswm gwariant £1.21k £502 £150 £682 £574
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 03 Hydref 2023 05 Awst 2024 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Hydref 2022 09 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Hydref 2021 19 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Hydref 2020 09 Awst 2021 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Hydref 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Hydref 2019 19 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Hydref 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
99 BIGGLESWADE ROAD
UPPER CALDECOTE
BIGGLESWADE
SG18 9BH
Ffôn:
01767315586
Gwefan:

stevenage-dolphins.org