Hanes ariannol THE ALPHA OMEGA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 265838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.48k £43.00k £25.62k £29.69k £19.13k
Cyfanswm gwariant £23.86k £13.08k £32.42k £52.68k £31.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A