WESTON-SUPER-MARE CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As shown in other boxes below
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 18 Hydref 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Alec Sharples | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|
||||
Cara Mary Elizabeth MacMahon MA | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Gary John McKenzie | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Dominic James Wells | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Kim Lorraine Chilcott | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Alan Stuart Rice | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
John Daniel Martel | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
PETER JOHN BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
Dr DAVID J L AGASSIZ | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.80k | £6.73k | £8.13k | £8.61k | £7.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.50k | £1.74k | £12.70k | £14.87k | £7.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1973
Gwrthrychau elusennol
A. TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. B. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. C. TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
WESTON-SUPER-MARE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT A
6 Ellenborough Crescent
WESTON-SUPER-MARE
BS23 1XL
- Ffôn:
- 07951 165120
- E-bost:
- alanstuartrice@hotmail.com
- Gwefan:
-
westoncivicsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window